一、沿革
1992年7月3日,吴江市经济技术开发区管理委员会成立,为市政府直属行政机构,办公地址在市物资局物贸大厦2楼。7月16日,市政府印发吴政发〔1992〕62号文《关于明确吴江市经济技术开发区管理委员会职责的通知》,明确吴江市经济技术开发区管理委员会是在市政府领导下,全面负责开发区规划和管理的直属行政机构。主要工作职责为负责制订开发区的总体规划和方案;负责开发区内市政府直接投资兴建的基础设施建设,为松陵镇、芦墟镇、盛泽镇在开发区内投资兴建的基础设施提供工程服务;负责一定范围内的项目开发工作;负责开发区内房产开发和经营业务;承担松陵旧城区内的拆迁改造任务;贯彻落实开发区的有关优惠政策;完成市政府交办的其他工作等。7月28日,市政府印发吴政干〔1992〕9号文《关于汝留根等同志任职的通知》,由副市长汝留根兼任吴江市经济技术开发区管委会主任;副市长孙如松兼任管委会常务副主任,其他管委会副主任有徐永高、葛丽亚、潘敬建、钱妥保、史一平、陈振林。其中部分副主任由市经济委员会、城乡建设局、土地管理局、公安局、银行等部门负责人兼任,目的在于方便统一领导、组织、指挥、协调开发区建设的各项工作。
1993年11月4日,吴江市经济技术开发区晋升省级经济开发区,更名为吴江经济开发区,级别为副处级。
1994年6月6日,市政府重新任命吴江经济开发区管委会领导成员,由中共吴江市委副书记汝留根兼任管委会主任,孙如松、周玉龙、徐永高、潘敬建、钱妥保、陈振林任管委会副主任。宋月圆、蒋柏荣、沈建明、顾定荣任管委会委员。是年,核定吴江经济开发区管委会行政人员编制30人。此后,市政府多次发文调整吴江经济开发区管委会领导成员,周玉龙、金玉林、金久益先后任管委会主任,庄颂嘉、钱鹤林、蒋柏荣、沈建明、吴仲健、朱雪良、李觉民、谢庆、金祖辉等先后任管委会副主任。
1995年7月24日,吴江经济开发区管委会迁至中山南路61号(原吴江粮食机械厂旧址)。
2002年11月28日,经江苏省政府同意,吴江经济开发区升格为正处级。12月2日,吴江经济开发区召开“加快开发区发展暨体制调整大会”,调整吴江经济开发区行政区划和管理体制,建立独立核算的分税制和财政结算体制,赋予项目审批权和行政执法权。分属松陵、同里镇的23个行政村及庞山湖农场按建制整体划入,由吴江经济开发区实施代管或管理。吴江经济开发区管委会作为市政府派出机构,按照“以块为主”的管理模式,对开发区内行政事务、经济事务、社会事务实行统一领导、统一管理。中共吴江市委副书记、市长马明龙分管吴江经济开发区工作,市委常委金久益任吴江经济开发区管委会主任。吴江经济开发区管委会内设党政办公室、招商局、社会事业局、规划建设局、财政局、组织人事劳动局、经济发展局和开发总公司6局1室1公司。是年,核定吴江经济开发区机关地方事业编制60人,列入国家公务员管理范围。
2004年,吴江经济开发区管委会职能修正为按照国家产业政策和规定的权限,制订投资办法,审批或审核开发区内的各项投资项目。负责开发区招商引资工作。负责信息收集,组织外出开发,指导项目洽谈。负责开发区总体规划的组织实施。负责审批或管理各类建设工程的规划、设计、建设等工作。负责开发区内已建成市政设施的维护和管理。负责对开发区内的土地及其他自然资源进行统一规划和开发。规划和管理开发区的环境保护工作。负责开发区内贯彻落实《劳动法》。负责开发区内企业人力资源管理和开发工作。负责开发区的财政收支和有关税收工作。负责开发区内农村经济和社会事业。负责开发区内城市管理工作。指导、协调和监察市有关部门派驻在开发区的派出机构的工作。依法处理开发区的涉外事务。市委、市政府授予的其他职权。
2005年11月,吴江经济开发区与同里镇实行区镇合一,实行区管镇体制。12月30日,按照国务院批准的《清理整顿开发区的审核原则和标准》,吴江经济开发区通过国家发改委审核验收。
2008年5月28日,吴江经济开发区企业投资服务中心竣工启用,吴江经济开发区党政机关各部门迁至企业投资服务中心办公(云梨路)。
2010年11月11日,经国务院批准,吴江经济开发区升级为国家级经济技术开发区,并命名为吴江经济技术开发区。
2013年11月1日,苏州市吴江区机构编制委员会印发吴编〔2013〕34号文《关于印发江苏吴江经济技术开发区党工委管委会与同里镇党委政府区镇合一主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,吴江经济技术开发区管委会与同里镇政府实行“区镇合一”管理体制,对吴江经济技术开发区和同里镇实施统一领导和管理,实行“两块牌子、一套班子”,并实行“六个统一”(统一审批权限、统一规划建设、统一经济发展、统一财政结算、统一组织人事管理、统一社会公共事务管理)。主要职责为:负责辖区的政务;规划建设;招商投资、现代服务业发展;资源利用和环境保护、安全生产、科技;人力资源和劳动保障;社会事业;农业、农业经济和新农村建设;社会稳定和涉外事务等工作;指导、协调有关部门派驻辖区机构的工作;承办上级交办的其他工作。核定人员编制134人。
表14—1 1992~2013年吴江经济技术开发区领导任职情况表
机构名称 |
职务 |
姓名 |
任职时间 |
吴江市经济技术开发区(1992.7~1993.11.3) |
主任 |
汝留根 |
1992.7~1993.11.3 |
副主任 |
孙如松 |
1992.7~1993.11.3 |
|
副主任 |
徐永高 |
1992.7~1993.11.3 |
|
副主任 |
葛丽亚 |
1992.7~1993.11.3 |
|
副主任 |
潘敬建 |
1992.7~1993.11.3 |
|
副主任 |
钱妥保 |
1992.7~1993.11.3 |
|
副主任 |
史一平 |
1992.7~1993.11.3 |
|
副主任 |
陈振林 |
1992.7~1993.11.3 |
|
吴江经济开发区 (1993.11.4~2010.11.10) |
主任 |
汝留根 |
1993.11.4~1996.4 |
主任 |
周玉龙 |
1996.4~1996.6 |
|
主任 |
金玉林 |
1996.6~2001.6 |
|
主任 |
金久益 |
2001.7~2004.6 |
|
主任 |
马明龙 |
2004.7~2004.12 |
|
主任 |
徐 明 |
2004.12~2008.4 |
|
主任 |
温祥华 |
2008.4~2010.10 |
|
副主任 |
孙如松 |
1993.11.4~1996.5 |
|
副主任 |
徐永高 |
1993.11.4~2001.10 |
|
副主任 |
葛丽亚 |
1993.11.4~1994.6 |
|
副主任 |
潘敬建 |
1993.11.4~1994.6 |
|
副主任 |
钱妥保 |
1993.11.4~2000.12 |
|
副主任 |
史一平 |
1993.11.4~1994.6 |
|
副主任 |
陈振林 |
1992.7~1997.11 |
|
副主任 |
周玉龙 |
1994.6~1996.4 |
|
副主任 |
庄颂嘉 |
1994.9~1995.11 |
|
副主任 |
钱鹤林 |
1995.11~1997.3 |
|
副主任 |
蒋伯荣 |
1999.12~2002.11 |
|
副主任 |
沈建明 |
1999.12~2002.11 |
|
副主任 |
吴仲健 |
1999.12~2002.11 2003.4~2010.11.10 |
|
副主任 |
朱雪良 |
2000.12~2002.11 |
|
副主任 |
谢 庆 |
2001.4~2002.12 2003.4~2009.12 |
|
副主任 |
李觉民 |
2001.10~2002.11 2002.11~2010.2 |
|
副主任 |
金祖辉 |
2001.10~2002.11 |
|
副主任 |
徐根麟 |
2003.4~2007.1 |
|
副主任 |
濮建庭 |
2004.7~2010.2 |
|
副主任 |
张金政 |
2006.10~2010.11.10 |
|
副主任 |
张锦宏 |
2007.12~2008.4 |
|
副主任 |
杜建华 |
2007.4~2010.11.10 |
|
主任助理 |
吴卫中 |
2009.2~2010.11.10 |
|
副主任 |
盛红明 |
2010.2~2010.11.10 |
|
副主任 |
范建龙 |
2010.2~2010.11.10 |
|
主任助理 |
金建伟 |
2010.5~2010.11.10 |
|
吴江经济技术开发区 (2010.11.11 ~2013.10.31) |
主任 |
梁一波 |
2010.11~2013.6 |
主任 |
沈国芳 |
2013.8~2013.10.31 |
|
副主任 |
盛红明 |
2010.11.10~2013.10.31 |
|
副主任 |
吴仲健 |
2010.11.10~2012.2 |
|
副主任 |
张金政 |
2010.11.10~2013.10.31 |
|
副主任 |
杜建华 |
2010.11.10~2013.10.31 |
|
副主任 |
范建龙 |
2010.11.10~2013.10.31 |
|
副主任 |
李觉民 |
2011.3~2013.10.31 |
|
副主任(挂职) |
赵琨(女) |
2011.6~2012.5 |
|
副主任 |
金建伟 |
2012.2~2013.10.31 |
|
主任助理 |
吴卫中 |
2010.11.10~2013.10.31 |
|
主任助理 |
金建伟 |
2010.11.10~2012.2 |
|
吴江经济技术开发区(区镇合一后) 2013.11.1~ |
主任 |
沈国芳 |
2013.11.1~ |
副主任 |
盛红明 |
2013.11.1~ |
|
副主任 |
李觉民 |
2013.11.1~ |
|
副主任 |
张金政 |
2013.11.1~ |
|
副主任 |
杜建华 |
2013.11.1~ |
|
副主任 |
范建龙 |
2013.11.1~ |
|
副主任 |
金建伟 |
2013.11.1~ |
|
副主任 |
陈建忠 |
2013.11.1~ |
|
主任助理 |
吴卫中 |
2013.11.1~ |
二、内设机构
1992年7月3日,吴江市经济技术开发区管委会内设规划建设部、项目开发部、工程施工部、动迁部、财务部和办公室,均为二级局建制。7月28日,市政府任命徐永高兼规划建设部部长,葛丽亚任兼项目开发部部长,潘敬建兼工程施工部部长,史一平兼财务部部长,陈振林兼动迁部部长;蒋伯荣任规划建设部副部长,王克任项目开发部副部长,朱思贤任动迁部副部长,姚真峥任动迁部副部长,沈建明任财务部副部长,宋月圆任办公室主任,张潮任办公室副主任。
表14-2 1992年7月至1994年6月吴江经济开发区内设机构领导任职表
机构名称 |
职务 |
姓名 |
任职时间 |
规划建设部 |
部长 |
徐永高 |
1992.7~1993.11 |
副部长 |
蒋伯荣 |
1992.7~1993.11 |
|
副部长 |
张雪康 |
1992.9~1993.11 |
|
项目开发部 |
部长 |
葛丽亚 |
1992.7~1993.11 |
副部长 |
王 克 |
1992.7~1993.11 |
|
工程施工部 |
部 长 |
潘敬建 |
1992.7~1993.11 |
副部长 |
姚真峥 |
1992.12~1993.11 |
|
动迁部 |
部长 |
陈振林 |
1992.7~1993.11 |
副部长 |
朱思贤 |
1992.7~1993.11 |
|
副部长 |
姚真峥 |
1992.7~1993.11 |
|
财务部 |
部长 |
史一平 |
1992.7~1993.11 |
副部长 |
沈建明 |
1992.7~1993.11 |
|
办公室 |
主 任 |
宋月圆 |
1992.7~1993.11 |
副主任 |
张 潮 |
1992.7~1993.11 |
1994年6月6日,市政府印发吴政干〔1994〕14号文《关于调整吴江经济开发区管理委员会内设机构和领导职务任免的通知》,吴江经济开发区管委会内设办公室、规划部、建设部、动迁部、财务部、劳动人事综合部、项目部,均为二级局建制。
2001年1月,项目部增设项目一部和项目二部。
表14—3 1994年6月至2002年11月吴江经济开发区内设机构领导任职表
机构名称 |
职务 |
姓名 |
任职时间 |
规划部 |
部长 |
徐永高 |
1994.6~2001.10 |
副部长 |
史全观 |
1994.9~1998.5 |
|
副部长 |
徐武强 |
1998.7~2002.11 |
|
建设部 |
部长 |
陈振林 |
1994.6~1997.11 |
副部长 |
姚真峥 |
1994.6~1997.4 |
|
副部长 |
钟卫东 |
1998.7~2002.11 |
|
动迁部 |
部长 |
蒋伯荣 |
1994.6~2000.8 |
部长 |
朱雪良 |
2000.12~2002.11 |
|
财务部 |
部长 |
沈建明 |
1994.6~2002.11 |
劳动人事综合部 |
部长 |
顾定荣 |
1994.6~2002.11 |
项目部 |
部长 |
吴仲健 |
1995.2~2000.8 |
部长 |
谢 庆 |
2000.8~2001.4 |
|
部长 |
杜建华 |
2001.4~2001.10 |
|
办公室 |
主任 |
宋月圆 |
1994.6~1996.11 |
主任 |
张 潮 |
1997.4~2001.10 |
|
主任 |
汝建强 |
2001.10~2002.11 |
|
副主任 |
张 潮 |
1994.6~1997.4 |
2002年11月28日,吴江经济开发区升格为正处级后,其内设机构相应调整。内设党政办公室(监察室)、招商局、社会事业局、规划建设局、财政局、组织人事劳动局、经济发展局、开发总公司8个机构,均为正科级建制。2003年4月,监察室从党政办公室中分出,与中共吴江经济开发区纪律检查工作委员会合署办公。2004年12月,增设农村发展局。
2010年10月,规划建设局更名为建设局,经济发展局增挂科技创业局牌子。至2013年10月31日,吴江经济技术开发区内设1室7局,分别为党政办公室、招商局、社会事业局、建设局、财政局、组织人事劳动局、经济发展局(科技创业局)和农村发展局。
2013年11月1日,吴江经济技术开发区党工委、管委会与同里镇党委、政府实行“区镇合一”管理体制,内设机构10个,分别为党政办公室、招商局、建设局、财政局、组织人事和劳动保障局、经济发展局、农村发展局、社会事业局、科技局、政法和社会管理办公室,均为正科级建制。
党政办公室职能为负责辖区党务、政务和机关日常事务工作。抓好党工委、管委会工作部署贯彻落实的督促检查工作;协调党工委、管委会领导公务活动及机关重要活动;组织开展全局性重大问题的调查研究;负责重要文稿的起草工作;负责党工委管委会机关的党组织建设,负责纪检监察工作;做好宣传、文化、统战工作;做好文秘、机要、会务、接待、电子政务、对外联络、规章制度、后勤保障等工作。下设秘书科、宣传统战科、接待科、检查科、综合科5个科室。主任沈建华,副主任朱钰芯、郑屹。
招商局职能为负责辖区招商投资工作。拟订招商投资规划及其年度计划并组织实施;开展招商投资信息收集、预测分析、可行性研究,拟订招商投资工作方案;做好招商项目洽谈、签约和报批等组织协调工作;做好投资政策咨询服务工作;拟订招商投资工作目标责任制管理办法并组织实施。下设招商一部、招商二部、招商三部、招商四部、招商五部、综合科6个科室。局长沈建兴,副局长沈彬、朱群扣、王蔚农、肖剑英。
建设局职能为负责辖区规划建设工作。根据区城市总体规划,参与开发区总体规划、专业规划、控制性规划及修正性规划的编制和组织实施工作;拟订建设项目规划方案,参与建设项目选址、环境评估和可行性研究;受理建设项目相关业务,受规划行政主管部门委托做好核发“一书两证”的管理工作;组织建设项目的招投标工作;制订公用基础设施和配套设施的建设方案;做好道路(含雨污水管)、桥梁、水、电、气、通讯、绿化、消防等建设工程的管理工作,养护现有的市政设施;做好拆迁建设工程的管理工作和拆迁协调、补偿安置等相关工作。下设规划管理科、建设管理科、综合科3个科室。局长徐武强,副局长吴建林、陈宇威、王玲、焦晓锋。
财政局职能为负责辖区的财政和国有资产管理工作。编制年度财政预决算方案并组织实施;拟订企业财务制度并实施监督;监管各单位预算内外资金、开发建设资金使用;核算土地拍卖收入、土地出让金收入和相关费用;审核基本建设工程项目的预、决算;做好行政事业单位日常审计、单位负责人离任审计及村级财务会计管理工作;指导和管理企事业单位的财务会计工作;做好国有(集体)企业和行政事业单位的清产核资、资本金权属界定和登记的管理工作;负责国有(集体)资产的收益收缴工作。下设预算科、经建科、综合科3个科室。局长计新明,副局长徐荣荣、沈宏、王净。
组织人事和劳动保障局职能为负责辖区的组织、机构编制、人事和劳动保障工作。拟订组织建设、党员发展和干部队伍建设工作计划并组织实施;考察和任免副科级(含副科级)以下干部;拟订人力资源发展规划并组织实施;组织、协调人才引进、人才培训工作;指导行政、事业单位考核奖惩、职称评定、工资福利、辞职辞退等相关管理工作;做好企业用工监察、社会保障、争议处理、调解仲裁等相关管理工作;指导工、青、妇、老干部工作。负责非公企业党建工作。下设组织人事科、劳动监察科、人才科、综合科4个科室。局长钮益中,副局长徐火根、曹耀志、蒋剑虹。
经济发展局职能为负责辖区的经济建设和发展工作。编制工业经济发展规划和计划方案并组织实施;拟订经济运行年度调控目标和措施;贯彻国家产业政策,指导工业结构调整、企业投资方向;指导企业利用外资和外贸、外经工作;指导企业体制改革和资产经营工作;指导企业的生产质量管理和行为规范工作;做好企业技术改造投资项目审核、报批工作;做好企业供电、供水、供气的统筹协调及节能减排等工作;做好产业统计、经济运行分析、安全生产监督及企业综合治理等工作。下设企业管理服务科、服务业发展科、综合科3个科室。局长杨建华,副局长徐友根、张继荣、蒋希平、肖明华。
农村发展局职能为负责辖区的农村经济、新农村建设和农村稳定工作。拟订农村经济和新农村建设发展规划;指导农村调整优化经济结构、合理配置资源;指导农村集体经济组织、农村新型专业合作经济组织的建设发展工作;做好农村集体资产管理的指导、监督和服务工作;组织协调生态农业建设、农村生态环境保护和农村可再生能源综合开发利用工作;组织协调水利工程建设和防汛、防台、防旱等工作;配合有关部门做好建设用地、房屋拆迁和补偿安置工作;抓好农村精神文明建设、基层组织建设、计划生育、民政等工作。下设基层组织科、农水科、农经科、民政科、人口与计划生育管理科、综合科6个科室。局长钱传明,副局长沈芳芳、陈昌玉、顾海兵。
社会事业局职能为负责辖区的社会事务工作。拟订社会事业发展规划;组织协调教育、文化、卫生、体育、市容、交通等社会事业工作;指导社区服务管理工作,推进社会化服务体系的建立和发展;组织开展环境综合整治活动和社区环境管理工作;组织协调社会公用事业、社会福利事业工作。下设环境保护科、卫生科、教育文广科、综合科4个科室。局长吴学明,副局长苏静英、邱劲松、朱建华、韩雪峰。
科技局职能为负责辖区的科技工作。研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题;指导科技创新服务体系建设和科技服务业发展工作;组织申报和实施国家、省、苏州市、吴江区各类科技计划;负责科技统计与监测工作;指导和协调重大研发机构、重点实验室、工程技术研究中心、公共技术服务平台、企业院士工作站等科技基础设施建设;负责科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等相关管理工作;负责科技创新创业项目的招商与对接,指导、协调科技创新创业项目的注册登记、执照申领、科技项目申报、科技人才引进、职称评审、专利申报工作;负责科技创业园载体的建设和管理工作。下设科技招商科、科技服务科、综合科3个科室。副局长顾华、崔维真、罗裕峰。
政法和社会管理办公室职能为负责辖区社区管理、社会管理综合治理、消防、社会稳定、来信来访、司法、人民武装等工作。组织协调社会稳定和平安创建工作。指导、检查、督促社会治安综合治理领导责任制、目标管理责任制的落实,拟订普法规划和年度普法计划,开展普法宣传,协同相关部门做好矛盾纠纷排查调处工作;掌握、分析辖区的治安动态,配合上级部门做好打击、防范、监控各类违法犯罪和帮教转化工作。下设社区管理科、综治信访科、安全消防科、综合科4个科室。主任陈凤兰,副主任陈国云。
表14—4 2002年12月至2013年底吴江经济技术开发区内设机构领导任职表
机构名称 |
职务 |
姓名 |
任职时间 |
党政办公室 |
主任 |
计新明 |
2002.12~2013.1 |
主任 |
沈建华 |
2013.10~ |
|
副主任 |
王 克 |
2002.12~2004.12 |
|
副主任 |
蒋希平(女) |
2002.12~2008.2 |
|
副主任 |
沈建兴 |
2004.12~2008.7 |
|
副主任 |
丁燕伶(女) |
2008.6~2010.1 |
|
副主任 |
沈建华 |
2009.2~2013.10 |
|
副主任 |
郑屹 |
2013.3~ |
|
副主任 |
朱钰芯(女) |
2013.10~ |
|
招商局 |
局长 |
吴仲健 |
2002.12~2003.4 |
局长 |
杜建华 |
2003.4~2011.5 |
|
局长 |
钮益中 |
2011.5~2013.1 |
|
局长 |
沈建兴 |
2013.1~ |
|
副局长 |
杜建华 |
2002.12~2003.4 |
|
副局长 |
张建华 |
2002.12~2004.12 |
|
副局长 |
钱传明 |
2003.6~2007.1 |
|
副局长 |
钮益中 |
2003.6~2011.5 |
|
副局长 |
吴学明 |
2003.6~2009.2 |
|
副局长 |
沈彬(女) |
2007.1~ |
|
副局长 |
朱群扣 |
2008.2~ |
|
副局长 |
王蔚农 |
2011.5~ |
|
副局长 |
肖剑英 |
2013.10~ |
|
社会事业局 |
局长 |
朱雪良 |
2002.12~2004.12 |
局长 |
金建伟 |
2004.12~2007.2 |
|
局长 |
杨建华 |
2007.2~2009.2 |
|
局长 |
姚海明 |
2009.2~2011.5 |
|
局长 |
钱传明 |
2011.5~2013.1 |
|
局长 |
吴学明 |
2013.1~ |
|
副局长 |
金建伟 |
2002.12~2004.12 |
|
副局长 |
张明华 |
2002.11~2004.12 |
|
副局长 |
吴扣宝 |
2004.12~ |
|
副局长 |
钟卫东 |
2004.12~2006.12 |
|
副局长 |
吴正泉 |
2006.7~2008.2 |
|
副局长 |
邱劲松 |
2008.2~ |
|
副局长 |
朱建华 |
2009.2~ |
|
副局长 |
崔维真(女) |
2012.6~2013.10 |
|
副局长 |
苏静英(女) |
2013.10~ |
|
副局长 |
韩雪峰 |
2013.10~ |
|
规划建设局 (建设局) |
局长 |
朱雪良 |
2002.12~2007.2 |
局长 |
桑小剑 |
2007.2~2010.2 |
|
局长 |
徐武强 |
2011.5~ |
|
副局长 |
徐武强 |
2002.12~2011.5 |
|
副局长 |
钟卫东 |
2002.12~2004.12 |
|
副局长 |
杭秀荣 |
2004.6~2008.2 |
|
副局长 |
朱海荣 |
2004.12~2013.1 |
|
副局长 |
陈宇威 |
2007.2~ |
|
副局长 |
朱建华 |
2008.2~2009.2 |
|
副局长 |
陈昌玉 |
2011.5~2012.4 |
|
副局长(聘) |
王玲(女) |
2011.9~ |
|
副局长(聘) |
焦晓峰 |
2012.4~ |
|
副局长 |
吴建林 |
2013.10~ |
|
财政局 |
局长 |
钱明华 |
2002.12~2013.1 |
局长 |
计新明 |
2013.1~ |
|
副局长 |
杨建华 |
2002.12~2007.2 |
|
副局长 |
徐荣荣 |
2003.11~ |
|
副局长 |
沈 宏 |
2009.2~ |
|
副局长 |
王净(女) |
2009.2~ |
|
组织人事劳动局 |
局 长 |
杜茉(女) |
2002.12~2013.1 |
局 长 |
钮益中 |
2013.1~ |
|
副局长 |
顾定荣 |
2002.12~2007.1 |
|
副局长 |
张继荣 |
2003.12~2009.2 |
|
副局长 |
曹耀志 |
2007.1~ |
|
副局长 |
蒋剑虹 |
2009.2~ |
|
副局长 |
徐火根 |
2013.10~ |
|
经济发展局 |
局 长 |
吴新明 |
2002.12~2005.5 |
局 长 |
吴卫中 |
2005.12~2009.2 |
|
局 长 |
杨建华 |
2009.2~ |
|
副局长 |
吴卫中 |
2002.12~2005.12 |
|
副局长 |
金祖荣 |
2003.6~2008.2 |
|
副局长 |
张建华 |
2004.12~2005.11 |
|
副局长 |
徐友根 |
2006.11~ |
|
副局长 |
张继荣 |
2009.2~ |
|
副局长 |
顾华 |
2009.2~2013.10 |
|
副局长 |
蒋希平 |
2011.5~ |
|
副局长(挂职) |
王兆宏 |
2011.9~ |
|
副局长 |
肖明华 |
2013.10~ |
|
科技创业局(科技局) |
副局长 |
顾 华 |
2011.5~ |
副局长 |
崔维真(女) |
2013.10~ |
|
副局长(挂职) |
罗裕峰 |
2013.10~ |
|
农村发展局 |
局 长 |
桑小剑 |
2004.12~2007.2 |
局 长 |
朱雪良 |
2007.2~2013.1 |
|
局 长 |
钱传明 |
2013.1~ |
|
副局长 |
张明华 |
2004.12~2009.2 |
|
副局长 |
姚海明 |
2005.12~2009.2 |
|
副局长 |
沈芳芳(女) |
2007.2~ |
|
副局长 |
蒋剑虹 |
2006.9~2009.2 |
|
副局长 |
蒋希平(女) |
2009.2~2011.5 |
|
副局长 |
朱连庆 |
2009.2~2012.4 |
|
副局长 |
韩雪峰 |
2009.2~2013.10 |
|
副局长 |
吴学明 |
2011.5~2013.1 |
|
副局长 |
陈昌玉 |
2012.4~ |
|
副局长 |
顾海兵 |
2013.10~ |
|
政法和社会管理办公室 |
主任 |
陈凤兰 |
2013.11~ |
副主任 |
陈国云 |
2013.11~ |